Hanes ariannol TANNER TRUST
Rhif yr elusen: 1021175
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £656.94k | £743.36k | £405.66k | £2.23k | £18.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £517.74k | £585.91k | £846.81k | £201.70k | £5.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £604.04k | £575.78k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £52.90k | £167.58k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £412.00k | £478.31k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £105.74k | £107.59k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £33.59k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £384.25k | £444.72k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.16k | £9.96k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.