ymddiriedolwyr WOOLSTON AND SHOLING WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1021341
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIANE PIROUET | Cadeirydd |
|
|
|||||
Ann Richards | Ymddiriedolwr | 05 May 2018 |
|
|
||||
Wendy Burnett | Ymddiriedolwr | 04 May 2018 |
|
|
||||
Joy Nestor | Ymddiriedolwr | 05 April 2018 |
|
|
||||
THELMA MILLER | Ymddiriedolwr | 03 August 2013 |
|
|
||||
BRENDA AIREY | Ymddiriedolwr | 10 May 2012 |
|
|
||||
VERA MOODY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LYNDA GILES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LIN GATEHOUSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.