Hanes ariannol HEANOR PRE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1021801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.16k | £97.67k | £76.52k | £65.05k | £69.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.11k | £86.07k | £74.04k | £73.63k | £66.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £52.74k | £91.88k | £70.30k | £58.61k | £57.40k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.