Hanes ariannol THE CITY HOSPICE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1023311
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.89m | £1.92m | £2.39m | £2.43m | £2.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.14m | £2.09m | £2.20m | £2.26m | £2.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £963.96k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £647.28k | £1.59m | £1.02m | £15.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £550.75k | £535.04k | £478.98k | £624.34k | £569.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £516.99k | £562.20k | £121.54k | £544.14k | £592.85k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £667.31k | £747.74k | £1.73m | £1.09m | £1.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £48.01k | £46.21k | £43.68k | £46.66k | £55.16k | |
|
Incwm - Arall | £107.02k | £25.80k | £10.64k | £128.64k | £1.83k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £143.72k | £204.72k | £61.45k | £236.47k | £142.22k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.54m | £1.50m | £1.62m | £1.71m | £2.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £597.79k | £586.64k | £575.61k | £551.91k | £611.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.51k | £37.39k | £33.58k | £34.19k | £36.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £8.21k | £8.71k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.