Hanes ariannol ROYAL LOGISTIC CORPS ASSOCIATION TRUST
Rhif yr elusen: 1024036
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.65m | £2.70m | £2.86m | £2.74m | £3.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.52m | £2.52m | £1.99m | £2.33m | £3.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.30m | £1.26m | £1.48m | £1.35m | £1.53m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £50.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £50.00k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.35m | £1.35m | £1.37m | £1.32m | £1.44m | |
|
Incwm - Arall | £1.88k | £84.38k | £2.02k | £22.85k | £12.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.52m | £2.52m | £1.99m | £2.33m | £3.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £61.30k | £67.38k | £12.02k | £24.15k | £19.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £100.00k | £389.46k | £288.07k | £496.36k | £448.79k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £88 | £0 | £108 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.