Hanes ariannol FORNCETT PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1024080
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48.98k | £27.90k | £35.52k | £73.55k | £69.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.18k | £41.43k | £37.13k | £42.71k | £57.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £40.01k | N/A | £28.59k | N/A | £60.57k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.06k | N/A | £42.70k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.