ymddiriedolwyr DOVESIDE WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1024304
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leanda Philliskirk | Cadeirydd | 06 December 2019 |
|
|
||||
Margaret Holmes | Ymddiriedolwr | 02 June 2023 |
|
|
||||
Margaret Clarke | Ymddiriedolwr | 07 April 2023 |
|
|
||||
Elspeth Dickinson | Ymddiriedolwr | 07 April 2023 |
|
|
||||
Margaret Baxter | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Maureen Clarke | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Judith Hambling | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Val Burns | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
Diane Marriott | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
Margaret Hulcoop | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
Annette Styne | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
Gina Wellsteed | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
Debra Joy Childs | Ymddiriedolwr | 05 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.