ymddiriedolwyr Answers In Genesis UK/Europe
Rhif yr elusen: 1024543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martyn Iles | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
David Eagleson Campbell | Ymddiriedolwr | 11 March 2023 |
|
|
||||
Professor Stuart Burgess | Ymddiriedolwr | 28 October 2016 |
|
|||||
Dr R Beckett | Ymddiriedolwr | 25 March 2014 |
|
|
||||
PROFESSOR ANDY MCINTOSH | Ymddiriedolwr | 26 March 2012 |
|
|
||||
KENNETH ALFRED HAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.