ymddiriedolwyr ANDOVER AFTERNOON WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1025340
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREE SYLVIA NORTH | Cadeirydd | 04 May 2016 |
|
|
||||
Carolyn Maidment | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Ann Eaton | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Terry | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
ANN ENTWISTLE | Ymddiriedolwr | 04 May 2016 |
|
|
||||
ANN ALLEN | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
||||
SHEILA GEANY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VERONICA CROOK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.