Hanes ariannol LONGWICK PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1026259
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.08k | £94.27k | £90.69k | £108.04k | £134.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.78k | £66.99k | £84.93k | £105.67k | £135.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £29.78k | £73.28k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.00k | £81.77k | £74.13k | £97.27k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.