Hanes ariannol AMBROSDEN VILLAGE PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 1026327
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.43k | £28.34k | £12.67k | £22.67k | £20.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.98k | £27.94k | £18.57k | £22.22k | £22.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | £11.99k | £8.51k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | £598 | £1.23k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.