Hanes ariannol CYPRESS JUNIOR SCHOOL PARENTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1026393
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 12/09/2019 | 12/09/2020 | 12/09/2021 | 12/09/2022 | 12/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.19k | £7.43k | £4.67k | £14.36k | £12.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.95k | £8.50k | £3.98k | £8.98k | £14.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.