Hanes ariannol AMPLEFORTH ABBEY
Rhif yr elusen: 1026493
Rhybudd rheoleiddiol
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.04m | £20.50m | £21.68m | £27.17m | £32.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.72m | £23.26m | £22.89m | £26.50m | £23.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £748.00k | £1.99m | £3.39m | £1.96m | £1.09m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.16m | £1.05m | £1.16m | £1.45m | £867.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £19.41m | £15.59m | £15.78m | £17.96m | £15.76m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £206.00k | £367.00k | £329.00k | £277.00k | £889.00k | |
|
Incwm - Arall | £516.00k | £1.50m | £1.02m | £5.53m | £13.68m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £24.00k | £70.00k | £2.48m | £1.96m | £429.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £23.56m | £21.44m | £21.86m | £25.17m | £20.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.16m | £1.82m | £1.03m | £1.33m | £738.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.22k | £216.00k | £0 | £47.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.27m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.