Hanes ariannol CHAWTON HOUSE LIBRARY
Rhif yr elusen: 1026921
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £538.82k | £659.10k | £543.36k | £533.56k | £601.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £750.22k | £624.00k | £618.39k | £675.22k | £738.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £13.51k | £136.88k | £61.52k | £9.59k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £373.10k | £394.16k | £334.06k | £280.13k | £291.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £101.45k | £186.77k | £137.18k | £174.65k | £228.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £64.27k | £78.18k | £72.11k | £78.78k | £81.39k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £70.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £641.84k | £460.60k | £544.51k | £548.24k | £576.73k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £108.38k | £163.40k | £73.87k | £126.98k | £161.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.19k | £0 | £0 | £19.00k | £12.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.