ymddiriedolwyr CHAWTON HOUSE LIBRARY
Rhif yr elusen: 1026921
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOUISE ANSDELL | Cadeirydd | 02 March 2017 |
|
|
||||
Professor Rosalind Margaret Ballaster | Ymddiriedolwr | 22 July 2023 |
|
|
||||
SUE SAVILLE | Ymddiriedolwr | 19 December 2018 |
|
|
||||
Mrs McMeehan Roberts | Ymddiriedolwr | 26 October 2017 |
|
|
||||
SIMON FAIRFAX KNIGHT DL | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|||||
RICHARD EDWARD B KNIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.