ymddiriedolwyr BERE REGIS SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1026937
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Aidan Massey | Cadeirydd | 08 July 2020 |
|
|
||||
Emma Menzies | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Philip Richard Ventham | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Catherine Smith | Ymddiriedolwr | 08 July 2020 |
|
|
||||
Neal Unitt-Jones | Ymddiriedolwr | 22 April 2015 |
|
|
||||
SYLVIA DOROTHY BAYLISS | Ymddiriedolwr | 09 June 2012 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN GALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.