ymddiriedolwyr CHISWICK PIER TRUST
Rhif yr elusen: 1026957
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Mary Wright | Cadeirydd | 22 June 2016 |
|
|
||||
Sarah Louise Hartill | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Glen Cowsill | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Amy Croft | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
John Richard Graeme Bryson | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Dr Robert Leon McAdie | Ymddiriedolwr | 07 April 2021 |
|
|
||||
James David Herbert McConnell | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Colin Graham Winchester | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Cllr Gabriella Sabrina Gonzalez Giles | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Peter Roberts | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
simon clarke | Ymddiriedolwr | 14 February 2014 |
|
|
||||
JACLYN HORTON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.