Hanes ariannol HIGH WYCH PRE-SCHOOL NURSERY
Rhif yr elusen: 1027302
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £169.54k | £182.62k | £172.66k | £173.19k | £171.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £142.44k | £163.85k | £174.09k | £171.95k | £178.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £102.04k | £127.26k | £136.00k | £134.07k | £128.66k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.