ymddiriedolwyr BERKSHIRE RECORD SOCIETY
Rhif yr elusen: 1027976
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROF RALPH HOULBROOKE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr David Lewis | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|||||
Adam Lines | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Lisa Spurrier | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Dr Jeremy Burchardt | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Professor Anne Curry | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Dr ELIZABETH MATTHEW | Ymddiriedolwr | 23 May 2016 |
|
|
||||
Dr MARGARET SIMONS | Ymddiriedolwr | 15 June 2012 |
|
|||||
Dr PETER DURRANT MBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOAN DILS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.