ymddiriedolwyr WORTHING UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1028100
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecily Mary Brotherton | Cadeirydd | 13 October 2022 |
|
|
||||
Rosita Whyte | Ymddiriedolwr | 24 February 2024 |
|
|
||||
Robert Pope | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|||||
Gillian Mary Johnson | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Roy Gray | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Margaret Pannell | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Marilyn Burt | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Michele Mackinnon | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.