Dogfen lywodraethu LEAGUE OF FRIENDS OF THE BUDLEIGH SALTERTON HOSPITAL
Rhif yr elusen: 1028245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 APRIL 1988, AS AMENDED 2 NOVEMBER 1993, 5 MAY 1994, 11 MAY 2006. AS AMENDED ON 11 JAN 2023 AS AMENDED ON 19 APR 2023
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROVIDE SUPPORT TO THE BENEFICIARIES OF SEACHANGE DEVON, A REGISTERED CHARITY, (FORMERLY THE BUDLEIGH SALTERTON HOSPITAL) TO IMPROVE THEIR HEALTH AND WELLBEING. 2. TO PROVIDE SUPPORT FOR THE HEALTH AND WELLBEING NEEDS IN THE WIDER COMMUNITY WHICH MAY LIE OUTSIDE THE REMIT OF SEACHANGE DEVON.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
IN PRACTICE THE COMMUNITY AREA SERVED BY BUDLEIGH SALTERTON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.