Hanes ariannol PIPPIN PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1028855
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £482.05k | £495.39k | £463.00k | £501.97k | £522.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £441.81k | £533.91k | £522.41k | £493.86k | £548.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £230.15k | £237.98k | N/A | £260.01k | £267.26k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £48.58k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £2.22k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £499.05k | £520.21k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £19 | £1 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £2.91k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £50.99k | £548.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £439.57k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £3.30k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.