Hanes ariannol NOAH'S ARK CHRISTIAN PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1029087
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.98k | £98.97k | £117.78k | £108.53k | £122.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £113.51k | £89.36k | £110.49k | £124.24k | £91.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £88.53k | £86.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.