Hanes ariannol BRADBOURNE PARK PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1029120
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £111.67k | £104.86k | £93.94k | £70.58k | £60.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.69k | £100.10k | £101.57k | £97.06k | £85.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £94.35k | N/A | N/A | N/A | £53.17k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £90.26k | £87.03k | £60.36k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.