ymddiriedolwyr WEST KINGSDOWN PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1029575
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (52 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Brown | Cadeirydd | 30 October 2019 |
|
|
||||
Holly Howes | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
kim Watson | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Grace Dobson | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
lauren Jones | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Laura Kench | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Paige Williams | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Joanne Hull | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Nikolas Efrant | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Ellena Boxall | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Laura Crichton | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Carol Jackson | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Desiree Djete Epse Kouakou | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Sophie Brixey | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
Emma Brown | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
Eleanor Dacey | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.