Hanes ariannol KINGSWOOD COMMUNITY ASSOCIATION (BASILDON)
Rhif yr elusen: 1029577
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2011 | 30/04/2012 | 30/04/2013 | 30/04/2014 | 30/04/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.64k | £13.82k | £10.75k | £9.37k | £7.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £210.27k | £13.21k | £14.76k | £15.69k | £11.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.