ymddiriedolwyr CHELTONIAN ENDOWMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1029588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Elizabeth ALLEN | Cadeirydd | 30 January 2013 |
|
|
||||
Anthony David HOLT | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||
Sophie Rose PICKARD | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
David Stewart | Ymddiriedolwr | 14 March 2020 |
|
|||||
PAUL JAMES MOURTON | Ymddiriedolwr | 14 September 2019 |
|
|||||
Toby Patrick Cecil ORR | Ymddiriedolwr | 14 September 2019 |
|
|
||||
Tom William James Robinson | Ymddiriedolwr | 04 November 2015 |
|
|
||||
Mrs Clare Thompson | Ymddiriedolwr | 04 November 2015 |
|
|
||||
ROBERT ALEXANDER RAMSAY DAVIDSON | Ymddiriedolwr | 20 January 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.