ymddiriedolwyr CANADA-UNITED KINGDOM COUNCIL
Rhif yr elusen: 1029656
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY JOYCE CARY CMG | Cadeirydd | 29 December 2011 |
|
|||||
Thomas Nightingale | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Margo Ellen Schwartz | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Leslie Stephenson | Ymddiriedolwr | 18 December 2019 |
|
|
||||
Professor Alan Smith | Ymddiriedolwr | 02 December 2016 |
|
|
||||
Professor Michael James Norton | Ymddiriedolwr | 21 June 2016 |
|
|
||||
Dr Tony McCulloch | Ymddiriedolwr | 03 June 2015 |
|
|
||||
NICOLAS MACLEAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PHILIP JOHN PEACOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIR ANDREW BURNS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR TIM FAITHFULL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.