Hanes ariannol CHURCHFIELDS THE VILLAGE SCHOOL PTA
Rhif yr elusen: 1029675
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 10/09/2019 | 10/09/2020 | 10/09/2021 | 10/09/2022 | 10/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.69k | £3.57k | £1.30k | £4.68k | £5.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.45k | £2.10k | £1.54k | £1.05k | £6.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.