ymddiriedolwyr LYDIARD MILLICENT PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1029771
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Richard Saunders | Cadeirydd | 14 December 2022 |
|
|
||||
Rose Llewellyn | Ymddiriedolwr | 11 September 2024 |
|
|
||||
Laura Speed | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Lesley Parsons | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
James Parsons | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Sophie Haworth | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Ben Merth Williams | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|||||
Hayley Graham | Ymddiriedolwr | 31 July 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.