Hanes ariannol BOLTON UNDER 5'S PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 1030306
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £100.22k | £111.36k | £111.20k | £112.19k | £99.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £102.09k | £100.93k | £90.63k | £106.31k | £130.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £63.13k | £76.21k | £90.49k | £85.29k | £75.86k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.