ymddiriedolwyr LITTLE PAXTON PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1030774
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graeme John Anness | Cadeirydd | 18 January 2022 |
|
|
||||
Jodie-Lyn McInnis | Ymddiriedolwr | 24 August 2024 |
|
|
||||
Tim Gray | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Kim Limbu | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Catherine Marklove | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
James Shiner | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Katherine Bagot | Ymddiriedolwr | 12 December 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.