Hanes ariannol LEWIN PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1031512
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (65 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2019 | 30/03/2020 | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £144.57k | £121.13k | £157.70k | £127.17k | £109.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £132.81k | £142.12k | £137.85k | £123.94k | £132.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £141.07k | N/A | N/A | £126.45k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.