Dogfen lywodraethu OXFORDSHIRE CARERS FORUM
Rhif yr elusen: 1032918
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED SEPTEMBER 1992 AS AMENDED 17 JANUARY 1994, 20 NOVEMBER 1998, 30 NOVEMBER 2001, 22 NOVEMBER 2002, 10 APRIL 2003 AND 23 SEPTEMBER 2005.
Gwrthrychau elusennol
A). TO PROMOTE THE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF CARERS IN THE LOCAL GOVERNMENT AREA OF OXFORDSHIRE. B). TO IMPROVE THE HEALTH AND WELL-BEING OF CARERS. C). TO ADVANCE THE EDUCATION OF CARERS. D). TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE NEED OF CARERS. D). TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE NEEDS OF CARERS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
IN PRACTICE OXFORDSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.