ymddiriedolwyr ST MARYS SCHOOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1032979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chloe Easter | Cadeirydd | 08 November 2022 |
|
|
||||
Nanusha Edwardes | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|||||
Robert Edwardes | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Becky Hewish | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Leanne Therese Branch | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Robyn Jemma Symes | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Karen Louise Bennett | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Jodie Elizabeth Philpott | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.