Hanes ariannol WOODLEY WOMENS CLUB
Rhif yr elusen: 1033132
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/03/2017 | 15/03/2018 | 15/03/2019 | 15/03/2020 | 15/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.65k | £27.51k | £24.43k | £17.14k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.11k | £27.51k | £24.43k | £16.89k | £280 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £200 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.