Hanes ariannol BERRIEW PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1033541
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2014 | 01/01/2015 | 01/01/2016 | 01/01/2017 | 01/01/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.76k | £11.36k | £11.70k | £13.01k | £26.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.29k | £12.99k | £13.47k | £13.73k | £26.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £7.54k | £0 | £10.07k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.20k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.