Hanes ariannol BURTON PLAY
Rhif yr elusen: 1033553
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £178.90k | £169.25k | £213.58k | £257.09k | £214.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £147.04k | £165.37k | £180.13k | £202.22k | £284.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £117.29k | £87.51k | £100.87k | £57.20k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.00k | N/A | £3.30k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.