ymddiriedolwyr THE GREENWICH CARERS CENTRE
Rhif yr elusen: 1033718
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Challacombe | Cadeirydd | 13 July 2016 |
|
|
||||
Nicholas John Rainey | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Mark John Foulds | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Folashade Saint James | Ymddiriedolwr | 20 August 2019 |
|
|
||||
Jasmine Banghard | Ymddiriedolwr | 17 August 2018 |
|
|
||||
Abhishek Khare | Ymddiriedolwr | 17 August 2018 |
|
|
||||
Noel Abeoguday Quinty Williams | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|
||||
Simon George Houghton Tovey | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.