Hanes ariannol BIRMINGHAM DISABILITY RESOURCE CENTRE
Rhif yr elusen: 1034581
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.11m | £1.13m | £1.26m | £1.15m | £1.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05m | £1.17m | £1.15m | £1.09m | £1.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £110.06k | £378.53k | £499.66k | £311.86k | £325.01k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £246.59k | £83.28k | £499.66k | £254.20k | £218.78k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.02k | £9.01k | £60.07k | £32.09k | £36.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £95.79k | £125.23k | £58.18k | £56.60k | £88.31k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.01m | £993.88k | £1.14m | £1.06m | £1.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £167 | £158 | £0 | £27 | £509 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £982.18k | £1.12m | £1.07m | £679.88k | £1.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £72.75k | £46.77k | £76.03k | £406.11k | £77.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.46k | £7.42k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.