Hanes ariannol LUNE VALLEY TRANSPORT ENTERPRISE LIMITED
Rhif yr elusen: 1034716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £325.52k | £69.08k | £105 | £3.17k | £4.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £323.47k | £142.88k | £12.27k | £3.64k | £4.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £307.11k | £57.72k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.