Hanes ariannol ROTARY CLUB OF NEWTON AYCLIFFE TRUST FUND
Rhif yr elusen: 1034862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.00k | £18.89k | £15.12k | £35.54k | £23.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.54k | £18.69k | £12.45k | £32.93k | £29.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | £150 | £7.21k | £5.16k | £1.40k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.