Hanes ariannol SAVE THE RHINO INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1035072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.71m | £3.57m | £4.29m | £3.33m | £5.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.39m | £2.98m | £4.91m | £3.27m | £4.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £316.59k | £161.31k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.04m | £999.09k | £562.39k | £1.09m | £1.49m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £16.33k | £20.53k | £14.82k | £16.68k | £13.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.65m | £2.55m | £3.71m | £2.23m | £3.20m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £275 | £395 | £1.71k | £1.42k | £1.93k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £576.53k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £66.72k | £30.54k | £21.82k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.99m | £2.58m | £4.50m | £2.89m | £4.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £404.89k | £382.44k | £395.64k | £369.29k | £547.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.80k | £13.89k | £11.11k | £19.91k | £11.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.79m | £2.37m | £4.26m | £2.71m | £4.28m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £3.46k | £9.26k | £7.46k | £8.54k | £7.24k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.