Hanes ariannol BUGTHORPE UNDER FIVES
Rhif yr elusen: 1036055
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.30k | £35.31k | £22.00k | £20.38k | £20.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.95k | £34.33k | £24.48k | £18.59k | £16.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £8.81k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £13.30k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.