Hanes ariannol MYLOR PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1036158
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £88.63k | £83.80k | £61.32k | £55.77k | £76.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £70.02k | £62.20k | £64.29k | £62.01k | £76.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £56.45k | £51.20k | £44.48k | £51.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.95k | £824 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.