Hanes ariannol JOHNSTOWN PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1036281
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.43k | £17.37k | £14.98k | £11.49k | £12.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.70k | £18.86k | £16.98k | £9.57k | £12.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £439 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | £1.33k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.