Hanes ariannol BEBINGTON PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1036563
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £112.22k | £99.04k | £134.12k | £95.72k | £116.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £105.58k | £97.02k | £117.15k | £84.30k | £137.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £109.59k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £88.93k | £126.84k | £94.13k | £110.67k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.