ymddiriedolwyr FRIENDS OF WOODLANDS
Rhif yr elusen: 1037022
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Cadoux | Cadeirydd | 21 May 2024 |
|
|||||
Michelle Price | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||
Kim Cole | Ymddiriedolwr | 14 June 2019 |
|
|
||||
Philip Hanrahan | Ymddiriedolwr | 11 May 2017 |
|
|
||||
Beth Redfern | Ymddiriedolwr | 11 May 2017 |
|
|
||||
ANDREA HEMMENS | Ymddiriedolwr | 11 May 2017 |
|
|
||||
STUART PENMAN | Ymddiriedolwr | 09 June 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.