Hanes ariannol THE PSP ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1037087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.66m | £1.26m | £924.21k | £1.20m | £1.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.49m | £1.01m | £947.00k | £908.55k | £1.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | £46.40k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.60m | £1.21m | £859.58k | £1.20m | £1.59m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.35k | £19.25k | £13.42k | £20.07k | £5.70k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £9.54k | £25.25k | £13.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £2.27k | £246 | £2.39k | |
|
Incwm - Arall | £49.02k | £33.27k | £39.41k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £290.89k | £111.62k | £154.96k | £306.95k | £748.97k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.06m | £556.33k | £629.83k | £558.25k | £566.62k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £307.22k | £337.33k | £243.47k | £247.69k | £260.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £143.19k | £18.52k | £27.36k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £31.55k | £145.45k | £101.10k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £121.78k | £118.55k | £73.70k | £102.62k | £215.54k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.