ymddiriedolwyr THE PSP ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1037087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Maria Elizabeth Tennant | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Greg Alexander Richardson | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Alison Rodger James | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Dr Boyd Ghosh | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|||||
Rowena Helen Ironside | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Jonathan Ellis Garrard | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
||||
James Noble | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
Paul Inness | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.